Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Legale ejere | Kontaktoplysninger | Direktion | Navne | ||||
Vedtægter | Tegningsregel | Kapital | Reelle ejere | ||||
Revision fravalgt | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-04 tilføjes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-03-04 fjernes Revisor: PROFIL REVISION ApS (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2023-11-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holger Danskes Vej 11, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2023-11-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Mirabellevej 9, 8930 Randers NØ (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2023-09-27 tilføjes Bestyrelse: Jacob Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-10-01)
Den 2023-09-27 fjernes Bestyrelse: Mogens Velling (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-10-01)
Den 2023-09-27 tilføjes Legale ejere: UPM Denmark ApS, JL INVEST RANDERS ApS (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2023-09-27 fjernes Legale ejere: MOGENS VELLING HOLDING RANDERS ApS, MICHAEL VELLING HOLDING ApS (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2023-08-15 tilføjes Kontaktoplysninger: administration@houseofpouches.com (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-14 fjernes Kontaktoplysninger: administration@futuretobacco.com (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-01 tilføjes Bestyrelse: Morten Van Pold-Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-05-01 fjernes Bestyrelse: Jan Lund Darø (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-05-01 tilføjes Direktion: Morten Van Pold-Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-05-01 fjernes Direktion: Thomas Jespersen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-05-01 tilføjes Navne: House of Pouches ApS (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-05-01 tilføjes Vedtægter: 2023-05-01 (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-04-30 fjernes Navne: Future Tobacco Group ApS (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-02-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mirabellevej 9, 8930 Randers NØ (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2023-02-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Midtager 23, 2605 Brøndby (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2023-02-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand sammen med to andre medlemmer af bestyrelsen, af bestyrelsens formand sammen med et andet medlem af bestyrelsen samt den administrerende direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-01-30 tilføjes Bestyrelse: Jan Lund Darø (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-01-30 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-01-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-01-30 tilføjes Legale ejere: MOGENS VELLING HOLDING RANDERS ApS, MICHAEL VELLING HOLDING ApS, Care Holding Invest ApS, Claus Meldgaard Holding apS, UNK Holding ApS (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2023-01-30 tilføjes Reelle ejere: Rune Stoffregen Haugset (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-01-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-01-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-01-30 tilføjes Revisor: PROFIL REVISION ApS (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2023-01-30 tilføjes Vedtægter: 2023-01-30 (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Midtager 23, 2605 Brøndby (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2021-05-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Gymnasievej 5, 3660 Stenløse (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-05-27 tilføjes Kontaktoplysninger: administration@futuretobacco.com (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2021-05-26 fjernes Kontaktoplysninger: mda@cbd-danmark.dk (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-05-22 tilføjes Vedtægter: 2021-05-22 (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2020-10-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-01-21 tilføjes Navne: Future Tobacco Group ApS (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2020-01-20 fjernes Navne: Canna Puck ApS (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-21 tilføjes Vedtægter: 2020-01-21 (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2019-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gymnasievej 5, 3660 Stenløse (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2019-04-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Midtager 23, 2605 Brøndby (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2019-04-05 tilføjes Kontaktoplysninger: mda@cbd-danmark.dk (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2018-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Midtager 23, 2605 Brøndby (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2018-10-02 tilføjes Direktion: Thomas Jespersen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2018-10-02 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at agere indenfor tobaksfremstilling samt anden i forbindelse med hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2018-10-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2018-10-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-02 (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2018-10-02 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af tobaksprodukter (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2018-10-02 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2018-10-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2018-10-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2018-10-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2018-10-02 tilføjes Legale ejere: DANIBENA ApS (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2018-10-02 tilføjes Navne: Canna Puck ApS (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2018-10-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2018-10-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2018-10-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2018-10-02 tilføjes Stiftere: DANIBENA ApS (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2018-10-02 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2018-10-02 tilføjes Vedtægter: 2018-10-02 (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2018-10-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2018-10-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-10-05)