Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2021-09-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-09-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-09-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Dover Passage 4, 3. mf., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-09-21 fjernes Direktion: Christina Lehto (direktør) (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-09-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-09-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-02 (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-09-21 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-09-21 fjernes Legale ejere: Christina Lehto (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-09-21 fjernes Navne: Christina Lehto Holding IVS (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-09-21 fjernes Reelle ejere: Christina Lehto (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-09-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-09-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-09-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-09-21 fjernes Stiftere: Christina Lehto (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-09-21 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2018-10-02 sletter virksomheden Ejerskaber: CertifiedVital IVS. (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-08-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dover Passage 4, 3. mf., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2018-10-02 tilføjes Direktion: Christina Lehto (direktør) (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2018-10-02 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje andele i andre selskaber, samt anden virksomhed efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2018-10-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2018-10-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-02 (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2018-10-02 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2018-10-02 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2018-10-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2018-10-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2018-10-02 tilføjes Legale ejere: Christina Lehto (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2018-10-02 tilføjes Navne: Christina Lehto Holding IVS (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2018-10-02 tilføjes Reelle ejere: Christina Lehto (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2018-10-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2018-10-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2018-10-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2018-10-02 tilføjes Stiftere: Christina Lehto (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2018-10-02 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2018-10-02 tilføjes Vedtægter: 2018-10-02 (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2018-10-02 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2018-10-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-21)