Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-03-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Egå Engvej 51, 8250 Egå (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egå Engvej 51, 8250 Egå (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-30 fjernes Binavne: HomeVitals IVS, BloomingBases IVS (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-30 fjernes Direktion: Venkatalakshmi Sruthi Vegesna (adm. dir.) (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-05-31 (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-05 (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-30 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-30 fjernes Legale ejere: IJS Capital IVS (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-30 fjernes Navne: WoodenBases IVS (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-30 fjernes Reelle ejere: Venkata Surya Vijay Prasad Indukuri (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-30 fjernes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-30 fjernes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-30 fjernes Stiftere: IJS Capital IVS (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-30 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-02-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Brendstrupgårdsvej 9, 2. 4., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2020-03-01)
Den 2019-11-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brendstrupgårdsvej 9, 2. 4., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2020-03-01)
Den 2019-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestre Landevej 228, 4952 Stokkemarke (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Landevej 228, 4952 Stokkemarke (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestre Landevej 228, 4952 Stokkemarke (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-05-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Landevej 228, 4952 Stokkemarke (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-05-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestre Landevej 228, 4952 Stokkemarke (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-02-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Landevej 228, 4952 Stokkemarke (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-02-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Brendstrupgårdsvej 9, 2. 4., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-10-05 tilføjes Direktion: Venkatalakshmi Sruthi Vegesna (adm. dir.) (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2018-10-05 tilføjes Legale ejere: IJS Capital IVS (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2018-10-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2018-10-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-10-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brendstrupgårdsvej 9, 2. 4., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-10-04 tilføjes Binavne: HomeVitals IVS, BloomingBases IVS (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2018-10-04 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udvikle om nyt IT systemer og teknologi. (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2018-10-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-05-31 (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2018-10-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-05 (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2018-10-04 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2018-10-04 tilføjes Kapital (Kapital): 99,00 (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2018-10-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2018-10-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2018-10-04 tilføjes Navne: WoodenBases IVS (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2018-10-04 tilføjes Reelle ejere: Venkata Surya Vijay Prasad Indukuri (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2018-10-04 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2018-10-04 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2018-10-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2018-10-04 tilføjes Stiftere: IJS Capital IVS (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2018-10-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2018-10-04 tilføjes Vedtægter: 2018-10-04 (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2018-10-04 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-03-30)