Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Kapital | Vedtægter | xbrl | Formål | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2022-07-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-07-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-07-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-07-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammelmark 14, 6310 Broager (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-07-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-03-31 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-07-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-01 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-07-28 fjernes Hovedbranche: Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-07-28 fjernes Legale ejere: Steffen Petersen Krog, APK HOLDING ApS (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-07-28 fjernes Navne: Grønne Bakken ApS (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-07-28 fjernes Reelle ejere: Steffen Petersen Krog (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-07-28 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-07-28 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-07-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-07-28 fjernes Stiftere: Steffen Petersen Krog (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-07-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-02-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-02-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-02-11 fjernes Direktion: Steffen Petersen Krog (direktør) (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2021-08-17 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2021-08-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2021-08-17 tilføjes Navne: Grønne Bakken ApS (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2021-08-16 fjernes Navne: Grønne Bakken IVS (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-08-17 tilføjes Vedtægter: 2021-08-17 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2021-08-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2021-08-16 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-07-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-28 tilføjes Legale ejere: APK HOLDING ApS (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2018-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammelmark 14, 6310 Broager (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2018-10-01 tilføjes Direktion: Steffen Petersen Krog (direktør) (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2018-10-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive engrosvirksomhed inden for fødevarer (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2018-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-03-31 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2018-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-01 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2018-10-01 tilføjes Hovedbranche: Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2018-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2018-10-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2018-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2018-10-01 tilføjes Legale ejere: Steffen Petersen Krog (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2018-10-01 tilføjes Navne: Grønne Bakken IVS (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2018-10-01 tilføjes Reelle ejere: Steffen Petersen Krog (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2018-10-01 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2018-10-01 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2018-10-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2018-10-01 tilføjes Stiftere: Steffen Petersen Krog (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2018-10-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren alene (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2018-10-01 tilføjes Vedtægter: 2018-10-01 (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2018-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2018-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-17)