Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2021-08-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2021-08-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2021-08-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2021-08-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Taarbækdalsvej 3, 2. th., 2930 Klampenborg (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2021-08-11 fjernes Binavne: Black Design by Camilla Folkman IVS (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2021-08-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2021-08-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-02 (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2021-08-11 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af smykker i ædle metaller og relaterede produkter (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2021-08-11 fjernes Legale ejere: Camilla Folkman Larsen (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2021-08-11 fjernes Navne: Black Design IVS (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2021-08-11 fjernes Reelle ejere: Camilla Folkman Larsen (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2021-08-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2021-08-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2021-08-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2021-08-11 fjernes Stiftere: Camilla Folkman Larsen (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2021-08-11 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2021-07-17 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2021-03-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-03-06)
Den 2021-03-05 Statstidende Dekret
Den 2020-12-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-03-06)
Den 2020-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-03-06)
Den 2020-11-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2020-11-03 fjernes Direktion: Camilla Folkman Larsen (direktør) (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2018-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Taarbækdalsvej 3, 2. th., 2930 Klampenborg (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2018-10-02 tilføjes Binavne: Black Design by Camilla Folkman IVS (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2018-10-02 tilføjes Direktion: Camilla Folkman Larsen (direktør) (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2018-10-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fremstille og handle med smykker, herunder ringe, halskæder, armbånd og øreringe mm. samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2018-10-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2018-10-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-02 (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2018-10-02 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af smykker i ædle metaller og relaterede produkter (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2018-10-02 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2018-10-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2018-10-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2018-10-02 tilføjes Legale ejere: Camilla Folkman Larsen (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2018-10-02 tilføjes Navne: Black Design IVS (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2018-10-02 tilføjes Reelle ejere: Camilla Folkman Larsen (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2018-10-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2018-10-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2018-10-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2018-10-02 tilføjes Stiftere: Camilla Folkman Larsen (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2018-10-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2018-10-02 tilføjes Vedtægter: 2018-10-02 (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2018-10-02 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2018-10-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-03)