Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kapital | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kildebjergs Agre 89, 4632 Bjæverskov (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Duehusvej 87, 4632 Bjæverskov (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2018-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GORDON BLEU ApS. (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2022-07-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-13 tilføjes Navne: RHO Holding ApS (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-12 fjernes Navne: RHO Holding IVS (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-13 tilføjes Vedtægter: 2021-10-13 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-12 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-07-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Duehusvej 87, 4632 Bjæverskov (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2018-09-26 tilføjes Direktion: Rune Holmstrøm (direktør) (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-09-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele, andre værdipapirer og fast ejendom, samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-09-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-09-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-26 (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-09-26 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-09-26 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2018-09-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-09-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-09-26 tilføjes Legale ejere: Rune Holmstrøm (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-09-26 tilføjes Navne: RHO Holding IVS (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2018-09-26 tilføjes Reelle ejere: Rune Holmstrøm (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-09-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-09-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-09-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-09-26 tilføjes Stiftere: Rune Holmstrøm (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-09-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-09-26 tilføjes Vedtægter: 2018-09-26 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2018-09-26 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2018-09-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-10-03)