Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kapital | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Folehavevej 1, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Folehavevej 1, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2018-12-13 sletter virksomheden Ejerskaber: Valcon Medical A/S. (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Valcon Medical A/S. (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2022-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Folehavevej 1, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2022-07-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Folehavevej 1, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-06-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-06-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-06-30 tilføjes Navne: Cannabis Science Invest ApS (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-06-29 fjernes Navne: Cannabis Science Invest IVS (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-06-30 tilføjes Vedtægter: 2021-06-30 (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-06-29 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-05-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Folehavevej 1, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2018-10-03 tilføjes Direktion: Mike Steen Hansen (direktør) (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-10-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-10-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-10-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-03 (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-10-03 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-10-03 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2018-10-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-10-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-10-03 tilføjes Legale ejere: Mike Steen Hansen (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-10-03 tilføjes Navne: Cannabis Science Invest IVS (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2018-10-03 tilføjes Reelle ejere: Mike Steen Hansen (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-10-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-10-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-10-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-10-03 tilføjes Stiftere: Mike Steen Hansen (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-10-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-10-03 tilføjes Vedtægter: 2018-10-03 (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2018-10-03 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2018-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-10-03)