Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-01 tilføjes Legale ejere: Johnny Dyrelund (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-01 fjernes Legale ejere: Eva Ørum-Pedersen (offentliggjort 2021-12-18)
Den 2021-12-01 tilføjes Reelle ejere: Johnny Dyrelund (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-01 fjernes Reelle ejere: Eva Ørum-Pedersen (offentliggjort 2021-12-18)
Den 2021-12-01 fjernes Direktion: Eva Ørum-Pedersen (direktør) (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2018-10-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Murermester Dyrelund ApS. (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2021-11-30 fjernes Legale ejere: Johnny Dyrelund (offentliggjort 2021-12-18)
Den 2021-11-30 fjernes Reelle ejere: Johnny Dyrelund (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-07-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valmuevej 2, st., 2300 København S (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-10-01 tilføjes Direktion: Eva Ørum-Pedersen (direktør) (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2018-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber. Derudover kan selskabet udøve aktiviteter i tilknytning hertil efter direktionens beslutning. (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-01 (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-10-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-10-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-10-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-10-01 tilføjes Legale ejere: Johnny Dyrelund, Eva Ørum-Pedersen (offentliggjort 2021-12-18)
Den 2018-10-01 tilføjes Navne: Dyrelund & Ørum Holding ApS (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-10-01 tilføjes Reelle ejere: Johnny Dyrelund, Eva Ørum-Pedersen (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2018-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-10-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-10-01 tilføjes Stiftere: Johnny Dyrelund, Eva Ørum-Pedersen (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-10-01 tilføjes Vedtægter: 2018-10-01 (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-10-03)