Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Kontaktoplysninger | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-11 tilføjes Navne: DT6012 ApS (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-10 fjernes Navne: DT6012 IVS (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-11 tilføjes Vedtægter: 2020-05-11 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-10 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frøgårdsvej 44, 1. th., 4690 Haslev (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-02-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 135, 2830 Virum (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-01-21 tilføjes Direktion: Zabihullah Osmanzai (adm. dir.) (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2020-01-21 fjernes Direktion: Stine Falck (adm. dir.) (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2020-01-21 tilføjes Legale ejere: Zabihullah Osmanzai (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-01-21 fjernes Legale ejere: CABITAL FINANS A/S (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-01-21 tilføjes Reelle ejere: Zabihullah Osmanzai (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-01-21 tilføjes Vedtægter: 2020-01-21 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 135, 2830 Virum (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2018-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryttervænget 147, 3520 Farum (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2018-10-05 tilføjes Direktion: Stine Falck (adm. dir.) (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2018-10-05 fjernes Direktion: Tonny Lassen (direktør) (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2018-10-05 tilføjes Legale ejere: CABITAL FINANS A/S (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2018-10-05 fjernes Legale ejere: Tonny Lassen (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2018-10-05 fjernes Kontaktoplysninger: t.lassen@pc.dk (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2018-10-05 fjernes Reelle ejere: Tonny Lassen (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryttervænget 147, 3520 Farum (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2018-09-30 tilføjes Direktion: Tonny Lassen (direktør) (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2018-09-30 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive taxavognmandsforretning (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-03-31 (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-30 (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-30 tilføjes Hovedbranche: Taxikørsel (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2018-09-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-30 tilføjes Kontaktoplysninger: t.lassen@pc.dk (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2018-09-30 tilføjes Legale ejere: Tonny Lassen (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2018-09-30 tilføjes Navne: DT6012 IVS (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2018-09-30 tilføjes Reelle ejere: Tonny Lassen (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2018-09-30 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-30 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-30 tilføjes Stiftere: Tonny Lassen (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-30 tilføjes Tegningsregel: virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-30 tilføjes Vedtægter: 2018-09-30 (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2018-09-30 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2018-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-10-02)