Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Månedsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mellemgade 24, 5800 Nyborg (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2023-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Mellemgade 24, 5800 Nyborg (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2023-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mellemgade 24, 5800 Nyborg (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2023-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Korsgade 16, st. tv., 5800 Nyborg (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-03-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Korsgade 16, st. tv., 5800 Nyborg (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2018-09-30 tilføjes Direktion: Thanh Phong Pham (direktør) (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-30 tilføjes Formål: Drive cafe og restationsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-09-30 (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-30 (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-30 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-30 tilføjes Kontaktoplysninger: pt@aikosushi.dk (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-30 tilføjes Legale ejere: Thanh Phong Pham (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-30 tilføjes Navne: Aiko Sushi Nyborg ApS (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-30 tilføjes Reelle ejere: Thanh Phong Pham (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-30 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-30 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-30 tilføjes Stiftere: Thanh Phong Pham (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-30 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-30 tilføjes Vedtægter: 2018-09-30 (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-10-02)