Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søstrupvej 55, 4300 Holbæk (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Søstrupvej 55, 4300 Holbæk (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-04-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søstrupvej 55, 4300 Holbæk (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2021-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Kildehaven 78, 8520 Lystrup (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2020-04-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2018-12-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kildehaven 78, 8520 Lystrup (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2018-12-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Kystvejen 5, 3. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-12-27 tilføjes Hjemmeside: www.toemrermortenlindberg.dk (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-12-27 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@tømrermortenlindberg.dk (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kystvejen 5, 3. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-09-26 tilføjes Direktion: Morten Lindberg Donen (direktør) (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-26 (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-26 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-26 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-26 tilføjes Legale ejere: Morten Lindberg Donen (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-26 tilføjes Navne: Tømrerfirma: Morten Lindberg ApS (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-26 tilføjes Reelle ejere: Morten Lindberg Donen (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-26 tilføjes Stiftere: Morten Lindberg Donen (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-26 tilføjes Vedtægter: 2018-09-26 (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-10-02)