Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2021-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkebakken 5, 8830 Tjele (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-11 fjernes Bibranche: Møbelforretninger (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-01 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-11 fjernes Hovedbranche: Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-11 fjernes Kontaktoplysninger: stadanmark@gmail.com (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-11 fjernes Legale ejere: Hans Sørensen (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-11 fjernes Navne: STA DK IVS (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-11 fjernes Reelle ejere: Hans Sørensen (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-11 fjernes Stiftere: Ole Skov, Karsten Boje Konradsen, Hans Sørensen (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-11 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-20 fjernes Direktion: Hans Sørensen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2020-10-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-01-19 tilføjes Legale ejere: Hans Sørensen (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2020-01-19 fjernes Legale ejere: 0LENA NYCH, Iren Hold (offentliggjort 2020-01-19)
Den 2020-01-18 fjernes Legale ejere: Hans Sørensen (offentliggjort 2020-01-19)
Den 2020-01-19 tilføjes Reelle ejere: Hans Sørensen (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2020-01-19 fjernes Reelle ejere: 0LENA NYCH, Iren Hold (offentliggjort 2020-01-19)
Den 2020-01-18 fjernes Reelle ejere: Hans Sørensen (offentliggjort 2020-01-19)
Den 2019-12-02 tilføjes Hovedbranche: Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2019-12-01 fjernes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-12-01 tilføjes Legale ejere: Hans Sørensen, 0LENA NYCH, Iren Hold (offentliggjort 2020-01-19)
Den 2019-12-01 fjernes Legale ejere: Ole Skov (offentliggjort 2019-12-01)
Den 2019-12-01 tilføjes Reelle ejere: Hans Sørensen, 0LENA NYCH, Iren Hold (offentliggjort 2020-01-19)
Den 2019-11-30 fjernes Legale ejere: Hans Sørensen, 0LENA NYCH, Iren Hold (offentliggjort 2019-12-01)
Den 2019-11-30 fjernes Reelle ejere: 0LENA NYCH, Hans Sørensen (offentliggjort 2019-12-01)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-25 tilføjes Legale ejere: 0LENA NYCH, Iren Hold, Ole Skov (offentliggjort 2019-12-01)
Den 2019-05-25 tilføjes Reelle ejere: 0LENA NYCH, Hans Sørensen (offentliggjort 2019-12-01)
Den 2019-05-24 fjernes Reelle ejere: Hans Sørensen (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-03-17 tilføjes Bibranche: Møbelforretninger (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2019-01-25 tilføjes Legale ejere: Hans Sørensen (offentliggjort 2019-12-01)
Den 2019-01-24 fjernes Legale ejere: Hans Sørensen (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-01-05 tilføjes Legale ejere: Hans Sørensen (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-01-05 fjernes Legale ejere: Karsten Boje Konradsen (offentliggjort 2019-01-05)
Den 2019-01-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkebakken 5, 8830 Tjele (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2019-01-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Viborgvej 20, 8620 Kjellerup (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2019-01-21 tilføjes Kontaktoplysninger: stadanmark@gmail.com (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2019-01-05 tilføjes Direktion: Hans Sørensen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2019-01-05 fjernes Direktion: Karsten Boje Konradsen (direktør) (offentliggjort 2019-01-20)
Den 2019-01-05 tilføjes Reelle ejere: Hans Sørensen (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-01-05 fjernes Reelle ejere: Karsten Boje Konradsen (offentliggjort 2019-01-05)
Den 2018-11-26 fjernes Legale ejere: Hans Sørensen (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-11-26 fjernes Reelle ejere: Hans Sørensen (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-10-31 fjernes Legale ejere: Ole Skov (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-10-01 tilføjes Legale ejere: Ole Skov, Hans Sørensen, Karsten Boje Konradsen (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-10-31 fjernes Reelle ejere: Ole Skov (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-10-01 tilføjes Reelle ejere: Ole Skov, Hans Sørensen, Karsten Boje Konradsen (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viborgvej 20, 8620 Kjellerup (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2018-10-01 tilføjes Direktion: Karsten Boje Konradsen (direktør) (offentliggjort 2019-01-20)
Den 2018-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2018-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2018-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-01 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2018-10-01 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2018-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 9.000,00 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2018-10-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2018-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2018-10-01 tilføjes Navne: STA DK IVS (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2018-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2018-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2018-10-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2018-10-01 tilføjes Stiftere: Ole Skov, Karsten Boje Konradsen, Hans Sørensen (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2018-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2018-10-01 tilføjes Vedtægter: 2018-10-01 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2018-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2018-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-20)