Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Mathis Saaby Bentzen | 29.09.2018 | |
PETER BENTZEN HOLDING ApS (CVR 20900407) | NORMAL | 29.09.2018 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Saaby Holding ApS (CVR 39967014) | NORMAL | 19.11.2018 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
PETER BENTZEN HOLDING ApS (CVR 20900407) | NORMAL | 29.09.2018 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Mathis Saaby Bentzen | 29.09.2018 | 19.11.2018 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
01.03.2024 | 90,00-99,99% | 90,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
Padel Sønderborg Aps (CVR 42018732) | NORMAL | 17.02.2021 | 30.12.2021 | 50,00-66,66% | 50,00-66,66% |
Padel Thisted ApS (CVR 42010928) | NORMAL | 01.01.2021 | 30.12.2021 | 33,33-49,99% | 33,33-49,99% |
Padel Sønderborg Aps (CVR 42018732) | NORMAL | 01.01.2021 | 16.02.2021 | 90,00-99,99% | 90,00-99,99% |