Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-12 tilføjes Navne: JPM 2018 Holding ApS (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-11 fjernes Navne: JPM 2018 Holding IVS (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-12 tilføjes Vedtægter: 2021-10-12 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-11 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2018-09-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Bavnen ApS. (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-30 tilføjes Legale ejere: Flemming René Rossing (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-09-30 fjernes Legale ejere: Ejlif Folkemar Thomasen (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-09-26 tilføjes Legale ejere: Ejlif Folkemar Thomasen (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-09-30 tilføjes Reelle ejere: Flemming René Rossing (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-09-30 fjernes Reelle ejere: Ejlif Folkemar Thomasen (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-09-26 tilføjes Reelle ejere: Ejlif Folkemar Thomasen (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sømer Skovvej 2, 4050 Skibby (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-26 tilføjes Direktion: Flemming René Rossing (direktør) (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-26 (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-26 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-26 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2018-09-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-26 tilføjes Kontaktoplysninger: f.rossing@live.dk (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-26 tilføjes Navne: JPM 2018 Holding IVS (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2018-09-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-26 tilføjes Stiftere: Ejlif Folkemar Thomasen (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-26 tilføjes Vedtægter: 2018-09-26 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2018-09-26 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2018-09-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-10-01)