Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Vedtægter | Legale ejere | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-08-16 tilføjes Binavne: 360 Finans ApS, 360 Accounting ApS, 360 Account ApS (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2019-08-16 tilføjes Vedtægter: 2019-08-16 (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2019-07-20 fjernes Legale ejere: Sammi Chikri (offentliggjort 2019-07-20)
Den 2018-10-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enghave Plads 3, 4., 1670 København V (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-10-01 tilføjes Direktion: Sammi Chikri (direktør) (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er bogføring og revision, herunder skatterådgivning samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-01 (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-10-01 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-10-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-10-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-10-01 tilføjes Legale ejere: Sammi Chikri, ChiChi Holding ApS (offentliggjort 2019-07-20)
Den 2018-10-01 tilføjes Navne: SC-Consulting ApS (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-10-01 tilføjes Reelle ejere: Sammi Chikri (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-10-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-10-01 tilføjes Stiftere: Sammi Chikri (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-10-01 tilføjes Vedtægter: 2018-10-01 (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2018-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-10-01)