Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Reelle ejere | xbrl | Direktion | ||||
Bestyrelse | Vedtægter | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Månedsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-08 tilføjes Legale ejere: J Kryger Holding ApS, Vivopharm Holding ApS (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-07-08 fjernes Legale ejere: euT ApS (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-07-08 tilføjes Reelle ejere: Bolette Hartmann, Mette Marie Rosenkilde (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-07-07 fjernes Reelle ejere: Bolette Hartmann, Mette Marie Rosenkilde (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-07-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-29 tilføjes Direktion: Bolette Hartmann (adm. dir.) (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-06-29 fjernes Direktion: Tue Alexander Emborg (adm. dir.) (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-06-01 tilføjes Direktion: Tue Alexander Emborg (adm. dir.) (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-06-01 fjernes Direktion: Bolette Hartmann (adm. dir.) (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2023-05-15 fjernes Bestyrelse: Arvind Mansha Hundal (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2022-07-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-02 tilføjes Vedtægter: 2022-05-02 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-04-21 tilføjes Vedtægter: 2022-04-21 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2021-11-10 tilføjes Direktion: Bolette Hartmann (adm. dir.) (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2021-11-10 fjernes Direktion: Ditte Riber (adm. dir.) (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-07-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-07 tilføjes Direktion: Ditte Riber (adm. dir.) (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-05-07 fjernes Direktion: Tue Alexander Emborg (direktør) (offentliggjort 2021-05-08)
Den 2020-12-01 tilføjes Bestyrelse: Arvind Mansha Hundal (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2020-11-15 tilføjes Bestyrelse: Mette Marie Rosenkilde (formand) (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-11-14 fjernes Bestyrelse: Mette Marie Rosenkilde (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-11-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-15 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-09-23 tilføjes Vedtægter: 2020-09-23 (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2020-06-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-05-06 tilføjes Vedtægter: 2020-05-06 (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2018-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ole Maaløes Vej 3, 3., 2200 København N (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-27 tilføjes Bestyrelse: Mette Marie Rosenkilde (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2018-09-27 tilføjes Direktion: Tue Alexander Emborg (direktør) (offentliggjort 2021-05-08)
Den 2018-09-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er forskning og udvikling af produkter inden for medicinindustrien samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-27 (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-27 tilføjes Hovedbranche: Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-27 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-27 tilføjes Legale ejere: euT ApS, B Hartmann Holding ApS, MM Rosenkilde ApS, JJ Holst ApS (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2018-09-27 tilføjes Navne: Bainan Biotech ApS (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-27 tilføjes Reelle ejere: Bolette Hartmann, Mette Marie Rosenkilde (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2018-09-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2018-09-27 tilføjes Stiftere: euT ApS, MM Rosenkilde ApS, JJ Holst ApS, B Hartmann Holding ApS (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-27 tilføjes Vedtægter: 2018-09-27 (offentliggjort 2020-05-08)
Den 2018-09-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-10-01)