Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Kontaktoplysninger | ||||
Bibranche | Hovedbranche | Navne | Vedtægter | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Folehavevej 29, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Folehavevej 29, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2022-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Folehavevej 29, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2022-07-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Folehavevej 29, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Folehavevej 29, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2020-11-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Christinelundsvej 36, 4720 Præstø (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2020-11-11 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2020-11-11 tilføjes Kontaktoplysninger: info@venderemagis.com (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2020-11-01 tilføjes Bibranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-01 tilføjes Bibranche: Kommunikationsdesign og grafisk design (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-01 tilføjes Bibranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-01 tilføjes Navne: Vendere Magis ApS (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-11-01 tilføjes Vedtægter: 2020-11-01 (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-10-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-10-31 fjernes Navne: Svankjær Ejendomme ApS (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-08-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Legale ejere: FOOD INVEST ApS, ORYX INVEST A/S (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2019-09-30 fjernes Legale ejere: J.E.H.J. A/S (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2019-09-30 tilføjes Reelle ejere: Jesper Hartvig Jensen (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2019-09-29 fjernes Reelle ejere: Jesper Hartvig Jensen (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2018-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christinelundsvej 36, 4720 Præstø (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2018-09-19 tilføjes Direktion: Jesper Hartvig Jensen (direktør) (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-19 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed som investerings- og ejendomsudviklingsselskab, endvidere kan selskabet drive virksomhed inden for administration, formidling, handel, undervisning, hotel, rådgivning, leasing, fabrikation, industri, service og anden efter ledelsens opfattelse relateret virksomhed. (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-19 (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-19 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2018-09-19 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-19 tilføjes Legale ejere: J.E.H.J. A/S (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2018-09-19 tilføjes Navne: Svankjær Ejendomme ApS (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2018-09-19 tilføjes Reelle ejere: Jesper Hartvig Jensen (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2018-09-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-19 tilføjes Stiftere: J.E.H.J. A/S (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-19 tilføjes Vedtægter: 2018-09-19 (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2018-09-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-10-01)