Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Vedtægter | Navne | ||||
Bestyrelse | Reelle ejere | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Tegningsregel | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Binavne | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-12-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2023-11-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2023-03-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-02-27 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2023-02-27 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-02-27 tilføjes Vedtægter: 2023-02-27 (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2022-11-18 tilføjes Navne: IKM Ocean Team Powertech A/S (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-11-17 fjernes Navne: Ocean Team Powertech A/S (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-11-18 tilføjes Vedtægter: 2022-11-18 (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2022-10-31 tilføjes Bestyrelse: Vidar Haugland (formand) (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-31 fjernes Bestyrelse: Carsten Steen Jensen (formand) (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-31 tilføjes Reelle ejere: Ståle Kyllingstad (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-31 fjernes Reelle ejere: Jens Peder Ravn Thomsen, Carsten Steen Jensen (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2023-12-31 (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2022-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2022-10-01 (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2022-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2022-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2022-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2022-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2022-08-17 tilføjes Bestyrelse: Karsten Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-02-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, eller af 1 direktør i forening med formanden for bestyrelsen. (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-02-01 tilføjes Bestyrelse: Jens Peder Ravn Thomsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-02-01 tilføjes Direktion: Jens Peder Ravn Thomsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-02-01 fjernes Direktion: Anders Sloth (direktør) (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-02-01 tilføjes Vedtægter: 2022-02-01 (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-01-31 fjernes Bestyrelse: Jens Peder Ravn Thomsen (næstformand) (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-01-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-17 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2020-01-17 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterhavsgade 56, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-10-01 tilføjes Bestyrelse: Jens Peder Ravn Thomsen (næstformand) (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2018-10-01 tilføjes Binavne: OTP A/S (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-10-01 tilføjes Direktion: Anders Sloth (direktør) (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2018-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive off- og onshore ingeniør- og servicevirksomhed med henblik på rensning, vedligehold samt optimering inden for powerplants, industrielle- og maritime processystemer og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-09-30 (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-01 (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-10-01 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-10-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-10-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-10-01 tilføjes Legale ejere: IKM OCEAN TEAM A/S (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-10-01 tilføjes Navne: Ocean Team Powertech A/S (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2018-10-01 tilføjes Reelle ejere: Jens Peder Ravn Thomsen, Carsten Steen Jensen (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2018-10-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2018-10-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2018-10-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-10-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2018-10-01 tilføjes Stiftere: IKM OCEAN TEAM A/S (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, eller af 1 direktør i forening med bestyrelsesformanden samt næstformanden. (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2018-10-01 tilføjes Vedtægter: 2018-10-01 (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2018-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-10-01)