Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-08 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-11-08 fjernes Revisor: JH Revision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2018-09-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Rievers Byg ApS. (offentliggjort 2018-10-21)
Den 2023-04-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Rievers Ejendomme ApS. (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-03-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-27 fjernes Revisor: JH Revision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2023-02-24 tilføjes Revisor: JH Revision Godkendt Revisionspartnerselskab, JH Revision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2023-02-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-02-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2022-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sparresholmvej 28, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-08-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Havdrupvej 65, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-05-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havdrupvej 65, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2018-09-25 tilføjes Direktion: Claus Rievers (direktør) (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-25 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at besidde aktier eller anparter i andre selskaber og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-25 (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-25 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-25 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-25 tilføjes Legale ejere: Claus Rievers (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-25 tilføjes Navne: Rievers Holding ApS (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-25 tilføjes Reelle ejere: Claus Rievers (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2018-09-25 tilføjes Stiftere: Claus Rievers (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-25 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-25 tilføjes Vedtægter: 2018-09-25 (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-10-01)