Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2018-11-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: T&K Entreprise ApS. (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2019-11-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-10-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-10-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-10-11 tilføjes Revisor: NEJSTGAARD & VETLOV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-10-11 tilføjes Vedtægter: 2019-10-11 (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2018-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fjordager 80, 4000 Roskilde (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-28 tilføjes Direktion: Allan Christensen (direktør) (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-28 (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-28 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-28 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-28 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-28 tilføjes Legale ejere: Allan Christensen (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-28 tilføjes Navne: AC Holding Gevninge ApS (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-28 tilføjes Reelle ejere: Allan Christensen (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-28 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-28 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2018-09-28 tilføjes Stiftere: Allan Christensen (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-28 tilføjes Vedtægter: 2018-09-28 (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2018-09-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-10-01)