Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Navne | Vedtægter | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Kapital | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive entreprisevirksomhed, herunder brolægning samt aktiviteter i tilknytning hertil (offentliggjort 2024-04-13)
Den 2024-04-12 tilføjes Navne: Brolægger Kronen ApS (offentliggjort 2024-04-13)
Den 2024-04-11 fjernes Navne: JABYG ApS (offentliggjort 2024-04-13)
Den 2024-04-12 tilføjes Vedtægter: 2024-04-12 (offentliggjort 2024-04-13)
Den 2023-07-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive entreprisevirksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2024-04-13)
Den 2021-12-16 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-15 fjernes Hovedbranche: Andre post- og kurertjenester (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-16 tilføjes Navne: JABYG ApS (offentliggjort 2024-04-13)
Den 2021-12-15 fjernes Navne: ALH Service ApS (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-12-16 tilføjes Vedtægter: 2021-12-16 (offentliggjort 2024-04-13)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engrøjel 32, 2670 Greve (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Grimsager 18, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-05-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-02-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2020-02-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2020-02-06 tilføjes Navne: ALH Service ApS (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2020-02-05 fjernes Navne: ALH Service IVS (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2020-02-06 tilføjes Vedtægter: 2020-02-06 (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2020-02-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2020-02-05 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grimsager 18, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2018-09-20 tilføjes Direktion: Ahmad Hicham Alhouri (direktør) (offentliggjort 2018-09-30)
Den 2018-09-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive transport virksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2018-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-09-30)
Den 2018-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-20 (offentliggjort 2018-09-30)
Den 2018-09-20 tilføjes Hovedbranche: Andre post- og kurertjenester (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2018-09-20 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000,00 (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2018-09-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-09-30)
Den 2018-09-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-30)
Den 2018-09-20 tilføjes Legale ejere: Ahmad Hicham Alhouri (offentliggjort 2018-09-30)
Den 2018-09-20 tilføjes Navne: ALH Service IVS (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2018-09-20 tilføjes Reelle ejere: Ahmad Hicham Alhouri (offentliggjort 2018-09-30)
Den 2018-09-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-30)
Den 2018-09-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-30)
Den 2018-09-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-30)
Den 2018-09-20 tilføjes Stiftere: Ahmad Hicham Alhouri (offentliggjort 2018-09-30)
Den 2018-09-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2018-09-30)
Den 2018-09-20 tilføjes Vedtægter: 2018-09-20 (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2018-09-20 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2018-09-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-30)