Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Søgade 112, st. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2023-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkedommervej 29, 2. th., 2400 København NV (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2022-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkedommervej 29, 2. th., 2400 København NV (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2022-05-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Øster Søgade 112, st. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-24 tilføjes Hjemmeside: www.makeimpact.io (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-24 tilføjes Kontaktoplysninger: hello@makeimpact.io (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-02 tilføjes Legale ejere: Purpose ApS (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-05-02 fjernes Legale ejere: Stockhome Capital Ltd (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-05-01 fjernes Legale ejere: Purpose ApS (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-05-02 tilføjes Reelle ejere: Rahuvaran Pathmanathan (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-05-01 fjernes Reelle ejere: Rahuvaran Pathmanathan (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-02-22 tilføjes Legale ejere: Stockhome Capital Ltd (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-02-22 fjernes Legale ejere: CTB Consulting ApS (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2022-01-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-06 tilføjes Legale ejere: Purpose ApS, Blue Oceans Enterprises Ltd, Berker Group AS (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2021-09-05 fjernes Legale ejere: Purpose ApS (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-09-06 tilføjes Reelle ejere: Rahuvaran Pathmanathan (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2021-09-06 fjernes Reelle ejere: Christopher Trunk Black (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-09-05 fjernes Reelle ejere: Rahuvaran Pathmanathan (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-04-27 tilføjes Legale ejere: Purpose ApS, CTB Consulting ApS (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-04-26 fjernes Legale ejere: Purpose ApS, CTB Consulting ApS (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-27 tilføjes Reelle ejere: Rahuvaran Pathmanathan, Christopher Trunk Black (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-04-26 fjernes Reelle ejere: Rahuvaran Pathmanathan, Christopher Trunk Black (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-03-08 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2021-03-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2021-03-08 tilføjes Navne: MakeImpact ApS (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2021-03-07 fjernes Navne: MakeImpact IVS (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2021-03-08 tilføjes Vedtægter: 2021-03-08 (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2021-03-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2021-03-07 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2021-02-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Søgade 112, st. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2019-02-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Øster Søgade 112, st. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2018-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Søgade 112, st. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2018-09-28 tilføjes Direktion: Rahuvaran Pathmanathan (adm. dir.) (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-09-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-09-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-09-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-28 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-09-28 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-09-28 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2018-09-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-09-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-09-28 tilføjes Legale ejere: Purpose ApS, CTB Consulting ApS (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2018-09-28 tilføjes Navne: MakeImpact IVS (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2018-09-28 tilføjes Reelle ejere: Rahuvaran Pathmanathan, Christopher Trunk Black (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2018-09-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-09-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-09-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-09-28 tilføjes Stiftere: Purpose ApS, CTB Consulting ApS (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-09-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-09-28 tilføjes Vedtægter: 2018-09-28 (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2018-09-28 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2018-09-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-28)