Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | ObligatoriskEmail | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2019-07-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergården 45, 3. mf., 2635 Ishøj (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-03 fjernes Bibranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-03 fjernes Direktion: Ali Ahmad (adm. dir.) (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-28 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-03 fjernes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-03 fjernes Kontaktoplysninger: ali.ahm@outlook.dk (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-03 fjernes Legale ejere: Ali Ahmad (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-03 fjernes Navne: Uniman IVS (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-03 fjernes ObligatoriskEmail: ali.ahm@outlook.dk (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-03 fjernes Reelle ejere: Ali Ahmad (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-03 fjernes Stiftere: Ali Ahmad (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-03 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergården 45, 3. mf., 2635 Ishøj (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-04-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergården 45, 3. mf., 2635 Ishøj (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2018-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergården 45, 3. mf., 2635 Ishøj (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2018-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Ågården 40, st. th., 2635 Ishøj (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ågården 40, st. th., 2635 Ishøj (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-28 tilføjes Bibranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2018-09-28 tilføjes Direktion: Ali Ahmad (adm. dir.) (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2018-09-28 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at gennemføre byggeprojekter samt virke som vikarbureau (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2018-09-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2018-09-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-28 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2018-09-28 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2018-09-28 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2018-09-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2018-09-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2018-09-28 tilføjes Kontaktoplysninger: ali.ahm@outlook.dk (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2018-09-28 tilføjes Legale ejere: Ali Ahmad (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2018-09-28 tilføjes Navne: Uniman IVS (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2018-09-28 tilføjes ObligatoriskEmail: ali.ahm@outlook.dk (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2018-09-28 tilføjes Reelle ejere: Ali Ahmad (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2018-09-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2018-09-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2018-09-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2018-09-28 tilføjes Stiftere: Ali Ahmad (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2018-09-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2018-09-28 tilføjes Vedtægter: 2018-09-28 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2018-09-28 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2018-09-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-07-03)