Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | ||||
Virksomhedsstatus | Reelle ejere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-12 tilføjes Direktion: Tine Lund-Bretlau (direktør) (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-04-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-15 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-11-22 (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2020-01-15 tilføjes Kapital (Kapital): 51.000,00 (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2020-01-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2020-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2020-01-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2020-01-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-11-22 tilføjes Reelle ejere: Tine Lund-Bretlau (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2019-11-21 tilføjes Reelle ejere: Peter Holmer-Bretlau (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2019-11-21 fjernes Reelle ejere: Tine Lund-Bretlau (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2019-11-20 fjernes Reelle ejere: Peter Holmer-Bretlau (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2019-11-21 tilføjes Direktion: Peter Holmer-Bretlau (direktør) (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2019-11-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2019-11-21 tilføjes Vedtægter: 2019-11-21 (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2019-10-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2019-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2019-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-23 fjernes Direktion: Peter Holmer-Bretlau (direktør) (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2018-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thingvalla Allé 33, 2300 København S (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-09-28 tilføjes Direktion: Peter Holmer-Bretlau (direktør) (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2018-09-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-09-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-09-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-28 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-09-28 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-09-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2018-09-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2018-09-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-09-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-09-28 tilføjes Legale ejere: Peter Holmer-Bretlau, Tine Lund-Bretlau (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2018-09-28 tilføjes Navne: Walking Well ApS (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-09-28 tilføjes Reelle ejere: Peter Holmer-Bretlau, Tine Lund-Bretlau (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2018-09-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-09-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-09-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-09-28 tilføjes Stiftere: Peter Holmer-Bretlau (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-09-28 tilføjes Tegningsregel: selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2018-09-28 tilføjes Vedtægter: 2018-09-28 (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2018-09-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-09-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-23)