Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
ObligatoriskEmail | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Ejerskaber |
Den 2019-05-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-05-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-05-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-05-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Torslundevej 7, 4520 Svinninge (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-05-14 fjernes Direktion: René Thomassen (direktør) (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-05-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-05-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-01 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-05-14 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-05-14 fjernes Kontaktoplysninger: renethomassen72@gmail.com (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-05-14 fjernes Legale ejere: René Thomassen, Jørgen Thomassen (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-05-14 fjernes Navne: JRT Fælles Holding ApS (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-05-14 fjernes ObligatoriskEmail: renethomassen72@gmail.com (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-05-14 fjernes Reelle ejere: René Thomassen, Jørgen Thomassen (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-05-14 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-05-14 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-05-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-05-14 fjernes Stiftere: René Thomassen, Jørgen Thomassen (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-05-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torslundevej 7, 4520 Svinninge (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-09-27 tilføjes Direktion: René Thomassen (direktør) (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-09-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-09-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-09-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-01 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-09-27 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-09-27 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-09-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-09-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-09-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-09-27 tilføjes Kontaktoplysninger: renethomassen72@gmail.com (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-09-27 tilføjes Legale ejere: René Thomassen, Jørgen Thomassen (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-09-27 tilføjes Navne: JRT Fælles Holding ApS (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-09-27 tilføjes ObligatoriskEmail: renethomassen72@gmail.com (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-09-27 tilføjes Reelle ejere: René Thomassen, Jørgen Thomassen (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-09-27 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-09-27 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-09-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-09-27 tilføjes Stiftere: René Thomassen, Jørgen Thomassen (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-09-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-09-27 tilføjes Vedtægter: 2018-09-27 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-09-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-09-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-09-28 sletter virksomheden Ejerskaber: KARL E. THOMASSEN. SVINNINGE ApS. (offentliggjort 2019-06-28)