Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Direktion | Dekret | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-10-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Literbuen 2, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-20 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-21 fjernes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-21 fjernes Legale ejere: Mohamed Abdul Wahab Abbas Ghanem (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-21 fjernes Navne: Ghaba Trucking IVS (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-21 fjernes Reelle ejere: Mohamed Abdul Wahab Abbas Ghanem (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-21 fjernes Stiftere: Har Mohinder Singh Krishan (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-21 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-09-25 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-01-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-01-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-10 fjernes Direktion: Mohamed Abdul Wahab Abbas Ghanem (direktør) (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2020-01-29 Statstidende Dekret
Den 2019-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Literbuen 2, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2019-07-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugvænget 56, 2630 Taastrup (offentliggjort 2019-07-07)
Den 2019-07-07 tilføjes Direktion: Mohamed Abdul Wahab Abbas Ghanem (direktør) (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-07-07 fjernes Direktion: Nebi Bayram (direktør) (offentliggjort 2019-07-07)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-05-16 tilføjes Legale ejere: Mohamed Abdul Wahab Abbas Ghanem (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2019-05-16 fjernes Legale ejere: Nebi Bayram (offentliggjort 2019-07-07)
Den 2019-05-15 fjernes Legale ejere: Mohamed Abdul Wahab Abbas Ghanem (offentliggjort 2019-07-07)
Den 2019-05-16 tilføjes Reelle ejere: Mohamed Abdul Wahab Abbas Ghanem (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2019-05-16 fjernes Reelle ejere: Nebi Bayram (offentliggjort 2019-07-07)
Den 2019-05-15 fjernes Reelle ejere: Mohamed Abdul Wahab Abbas Ghanem (offentliggjort 2019-07-07)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-02-06 tilføjes Legale ejere: Mohamed Abdul Wahab Abbas Ghanem, Nebi Bayram (offentliggjort 2019-07-07)
Den 2019-02-05 fjernes Legale ejere: Nebi Bayram (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-02-06 tilføjes Reelle ejere: Mohamed Abdul Wahab Abbas Ghanem, Nebi Bayram (offentliggjort 2019-07-07)
Den 2019-02-05 fjernes Reelle ejere: Nebi Bayram (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-12-13 tilføjes Direktion: Nebi Bayram (direktør) (offentliggjort 2019-07-07)
Den 2018-12-13 fjernes Direktion: Har Mohinder Singh Krishan (direktør) (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-13 tilføjes Legale ejere: Nebi Bayram (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-12-13 fjernes Legale ejere: Har Mohinder Singh Krishan (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-13 tilføjes Reelle ejere: Nebi Bayram (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-12-13 fjernes Reelle ejere: Har Mohinder Singh Krishan (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugvænget 56, 2630 Taastrup (offentliggjort 2019-07-07)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugvænget 56, 2630 Taastrup (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugvænget 56, 2630 Taastrup (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-09-20 tilføjes Direktion: Har Mohinder Singh Krishan (direktør) (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-09-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive transport, samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2018-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2018-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-20 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2018-09-20 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2018-09-20 tilføjes Kapital (Kapital): 10,00 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2018-09-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2018-09-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2018-09-20 tilføjes Legale ejere: Har Mohinder Singh Krishan (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-09-20 tilføjes Navne: Ghaba Trucking IVS (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2018-09-20 tilføjes Reelle ejere: Har Mohinder Singh Krishan (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-09-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2018-09-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2018-09-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2018-09-20 tilføjes Stiftere: Har Mohinder Singh Krishan (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2018-09-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet kan tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2018-09-20 tilføjes Vedtægter: 2018-09-20 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2018-09-20 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2018-09-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-30)