Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Kapital | Vedtægter | ||||
Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2024-07-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-07-26)
Den 2024-07-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-07-26)
Den 2024-07-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-07-26)
Den 2024-07-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Otto Brandenburgs Vej 54, 2. 1., 2450 København SV (offentliggjort 2024-07-26)
Den 2024-07-26 fjernes Direktion: Henrik Ølgaard (direktør) (offentliggjort 2024-07-26)
Den 2024-07-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2024-07-26)
Den 2024-07-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-26 (offentliggjort 2024-07-26)
Den 2024-07-26 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-07-26)
Den 2024-07-26 fjernes Legale ejere: Henrik Ølgaard (offentliggjort 2024-07-26)
Den 2024-07-26 fjernes Navne: Ølgaard ApS (offentliggjort 2024-07-26)
Den 2024-07-26 fjernes Reelle ejere: Henrik Ølgaard (offentliggjort 2024-07-26)
Den 2024-07-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-26)
Den 2024-07-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-26)
Den 2024-07-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-26)
Den 2024-07-26 fjernes Stiftere: Henrik Ølgaard (offentliggjort 2024-07-26)
Den 2024-07-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-26)
Den 2018-09-26 sletter virksomheden Ejerskaber: InsureHelp ApS. (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-08 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-07-26)
Den 2021-10-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-07-26)
Den 2021-10-08 tilføjes Navne: Ølgaard ApS (offentliggjort 2024-07-26)
Den 2021-10-07 fjernes Navne: Ølgaard IVS (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-08 tilføjes Vedtægter: 2021-10-08 (offentliggjort 2024-07-26)
Den 2021-10-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-26)
Den 2021-10-07 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-06-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning. (offentliggjort 2024-07-26)
Den 2018-12-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-07-26)
Den 2018-12-01 tilføjes Vedtægter: 2018-12-01 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2018-11-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2018-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Otto Brandenburgs Vej 54, 2. 1., 2450 København SV (offentliggjort 2024-07-26)
Den 2018-09-26 tilføjes Direktion: Henrik Ølgaard (direktør) (offentliggjort 2024-07-26)
Den 2018-09-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er kapitalforvaltning. (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2018-09-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2024-07-26)
Den 2018-09-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-26 (offentliggjort 2024-07-26)
Den 2018-09-26 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2018-09-26 tilføjes Kapital (Kapital): 17.000,00 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2018-09-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-07-26)
Den 2018-09-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-07-26)
Den 2018-09-26 tilføjes Legale ejere: Henrik Ølgaard (offentliggjort 2024-07-26)
Den 2018-09-26 tilføjes Navne: Ølgaard IVS (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2018-09-26 tilføjes Reelle ejere: Henrik Ølgaard (offentliggjort 2024-07-26)
Den 2018-09-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-26)
Den 2018-09-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-26)
Den 2018-09-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-26)
Den 2018-09-26 tilføjes Stiftere: Henrik Ølgaard (offentliggjort 2024-07-26)
Den 2018-09-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2024-07-26)
Den 2018-09-26 tilføjes Vedtægter: 2018-09-26 (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2018-09-26 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2018-09-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-07-26)