Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Kapital | Vedtægter | ||||
Ejerskaber | Bibranche | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i et kiropraktorselskab, investering samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2021-04-21 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2021-04-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2021-04-21 tilføjes Vedtægter: 2021-04-21 (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2018-09-26 sletter virksomheden Ejerskaber: Kiropraktisk Klinik Assens ApS. (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2021-04-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Kiropraktisk Klinik Haarby ApS. (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2021-04-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-01 tilføjes Bibranche: Udlejning og leasing af entreprenørmateriel (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-03-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-30 tilføjes Vedtægter: 2020-03-30 (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2020-03-30 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dyreborgvej 3, 5600 Faaborg (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-03-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Dyreborgvej 3, 5600 Faaborg (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2018-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dyreborgvej 3, 5600 Faaborg (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2018-09-26 tilføjes Direktion: Anne Pontoppidan Dolleris (direktør) (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i et kiropraktorselskab samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2018-09-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-26 (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-26 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-26 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2018-09-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2018-09-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-26 tilføjes Legale ejere: Anne Pontoppidan Dolleris (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-26 tilføjes Navne: Anne Dolleris Holding ApS (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-26 tilføjes Reelle ejere: Anne Pontoppidan Dolleris (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2018-09-26 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2018-09-26 tilføjes Stiftere: Anne Pontoppidan Dolleris (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-26 tilføjes Vedtægter: 2018-09-26 (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2018-09-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-27)