Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2018-09-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Logicboard.dk ApS. (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2023-05-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-18 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-05-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-05-18 tilføjes Navne: Syku Holding ApS (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-05-17 fjernes Navne: Syku Holding IVS (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-05-18 tilføjes Vedtægter: 2020-05-18 (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-05-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-05-17 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagerbrogade 156, st. th., 2300 København S (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-05-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Orions Alle 13, 2770 Kastrup (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-05-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Orions Alle 13, 2770 Kastrup (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2018-09-27 tilføjes Direktion: Martin Sykulski (adm. dir.) (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-27 (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-27 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-27 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2018-09-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-27 tilføjes Legale ejere: Martin Sykulski (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-27 tilføjes Navne: Syku Holding IVS (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2018-09-27 tilføjes Reelle ejere: Martin Sykulski (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-27 tilføjes Stiftere: Martin Sykulski (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-27 tilføjes Vedtægter: 2018-09-27 (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2018-09-27 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2018-09-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-27)