Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-26 tilføjes Direktion: Saif Jaseem (adm. dir.) (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-04-26 fjernes Direktion: Saddiqa Haidar Kazem (adm. dir.) (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2022-10-31 tilføjes Direktion: Saddiqa Haidar Kazem (adm. dir.) (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2022-10-31 fjernes Direktion: Athar Talib Abid Al-Swaily (adm. dir.) (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-06 tilføjes Direktion: Athar Talib Abid Al-Swaily (adm. dir.) (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2021-04-06 fjernes Direktion: Saif Jaseem (direktør) (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2020-07-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-07-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toftegårds Allé 34, 2500 Valby (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-07-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Toftegårds Allé 34, 2500 Valby (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toftegårds Allé 34, 2500 Valby (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2018-09-26 tilføjes Direktion: Saif Jaseem (direktør) (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2018-09-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som slikforretning. (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-26 (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-26 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-26 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-26 tilføjes Legale ejere: Saif Jaseem (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-26 tilføjes Navne: Think Sugar ApS (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-26 tilføjes Reelle ejere: Saif Jaseem (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-26 tilføjes Stiftere: Saif Jaseem (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-26 tilføjes Vedtægter: 2018-09-26 (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-27)