Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Reelle ejere | Direktion | ||||
Legale ejere | Binavne | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 18, 4690 Haslev (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Rønnedevej 62, 4640 Faxe (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-06-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-01 tilføjes Reelle ejere: Mogens Hansen (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-01 fjernes Reelle ejere: Mathias Bergstrøm Pedersen (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-01 fjernes Direktion: Mathias Bergstrøm Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-01 fjernes Legale ejere: MBP Invest ApS (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2021-12-31 fjernes Reelle ejere: Mogens Hansen (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2021-03-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-07 tilføjes Binavne: RealMæglerne Haslev ApS (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-10-07 tilføjes Vedtægter: 2020-10-07 (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-05-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-01 tilføjes Direktion: Mathias Bergstrøm Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2018-10-01 tilføjes Legale ejere: MBP Invest ApS, XT323 HOLDING ApS (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2018-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rønnedevej 62, 4640 Faxe (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2018-09-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive ejendomsmæglervirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-01 (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-22 tilføjes Hovedbranche: Ejendomsmæglere mv. (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-22 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-22 tilføjes Navne: RealMæglerne Faxe ApS (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-22 tilføjes Reelle ejere: Mogens Hansen, Mathias Bergstrøm Pedersen (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2018-09-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-22 tilføjes Stiftere: XT323 HOLDING ApS, MBP Invest ApS (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-22 tilføjes Vedtægter: 2018-09-22 (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2018-09-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-09-27)