Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Ejerskaber | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Malthe Bruuns Vej 10, 4. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Wilkensvej 43, 3. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-07 tilføjes Kontaktoplysninger: robinungermann@gmail.com (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-07 fjernes Direktion: Peter de Voss Esbensen (direktør) (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2018-10-24 sletter virksomheden Ejerskaber: Cashboard ApS. (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2022-08-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Evergreen Erhvervsadministration ApS. (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2022-08-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Frederiksberg Events ApS. (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2022-08-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Frihjul Invest ApS. (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2022-08-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Kamikaze Penguin Events ApS. (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2022-08-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ungermann Consulting ApS. (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-09 fjernes Kontaktoplysninger: milliwayz@gmail.com (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2022-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Wilkensvej 43, 3. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2022-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Køge Landevej 20, 2500 Valby (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-11-18 tilføjes Direktion: Robin Ungermann (direktør) (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-11-18 tilføjes Kapital (Kapital): 91.000,00 (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-11-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-11-18 tilføjes Navne: Ungermann Holding ApS (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-11-17 fjernes Navne: Fort Joakim ApS (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-11-18 tilføjes Vedtægter: 2022-11-18 (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-08-25 tilføjes Legale ejere: Robin Ungermann (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-25 fjernes Legale ejere: Mohammad Masud Munshi (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-25 tilføjes Reelle ejere: Robin Ungermann (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-25 fjernes Reelle ejere: Mohammad Masud Munshi (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-06-20 tilføjes Direktion: Peter de Voss Esbensen (direktør) (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2022-06-20 fjernes Direktion: Joakim Hans Rickard Bergman (direktør) (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-06-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-27 tilføjes Legale ejere: Mohammad Masud Munshi (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-04-27 fjernes Legale ejere: Joakim Hans Rickard Bergman (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-04-27 tilføjes Reelle ejere: Mohammad Masud Munshi (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-04-27 fjernes Reelle ejere: Joakim Hans Rickard Bergman (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2021-05-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2021-05-12 tilføjes Navne: Fort Joakim ApS (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2021-05-11 fjernes Navne: Fort Joakim IVS (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-05-12 tilføjes Vedtægter: 2021-05-12 (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2021-05-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-05-11 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2020-09-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Køge Landevej 20, 2500 Valby (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-07-01 tilføjes Kontaktoplysninger: milliwayz@gmail.com (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2019-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Ernie Wilkins Vej 17, 1. mf., 2450 København SV (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2018-09-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ernie Wilkins Vej 17, 1. mf., 2450 København SV (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2018-09-24 tilføjes Direktion: Joakim Hans Rickard Bergman (direktør) (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2018-09-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-24 (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-24 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000,00 (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2018-09-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-24 tilføjes Legale ejere: Joakim Hans Rickard Bergman (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2018-09-24 tilføjes Navne: Fort Joakim IVS (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2018-09-24 tilføjes Reelle ejere: Joakim Hans Rickard Bergman (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2018-09-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-24 tilføjes Stiftere: Joakim Hans Rickard Bergman (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-24 tilføjes Vedtægter: 2018-09-24 (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2018-09-24 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2018-09-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-27)