Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Månedsbeskæftigelse | ||||
Hvidhvask | Navne | Vedtægter | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalumvej 16, 5250 Odense SV (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-08-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalumvej 16, 5250 Odense SV (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-06-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-17 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-06-16 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-05-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalumvej 16, 5250 Odense SV (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2019-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredens Allé 10, 5250 Odense SV (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-10-31 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-02 tilføjes Navne: Tanken 16 ApS (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-10-01 fjernes Navne: Tanken 12 ApS (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-10-02 tilføjes Vedtægter: 2018-10-02 (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-28 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2018-09-27 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-11-03)
Den 2018-09-27 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-11-03)
Den 2018-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredens Allé 10, 5250 Odense SV (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-09-27 tilføjes Direktion: Torben Frigaard Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er ejendomsinvestering og anden passiv kapital anbringelse. (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-27 (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-27 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-27 tilføjes Legale ejere: TPC MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-27 tilføjes Navne: Tanken 12 ApS (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-27 tilføjes Reelle ejere: Torben Frigaard Rasmussen (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-27 tilføjes Stiftere: TPC MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-27 tilføjes Vedtægter: 2018-09-27 (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-27)