Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Vedtægter | Legale ejere | ||||
Navne | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-14 tilføjes Reelle ejere: Philip Hulgaard (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-07-13 fjernes Reelle ejere: Philip Hulgaard (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-07-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-09 tilføjes Reelle ejere: Philip Hulgaard (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2022-12-08 fjernes Reelle ejere: Philip Hulgaard (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2022-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slagtehusgade 15, 1715 København V (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-06-01 tilføjes Kontaktoplysninger: info@aabenbryg.dk (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 68, 1., 1711 København V (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-04-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-04-11 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2021-12-15 tilføjes Vedtægter: 2021-12-15 (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-03-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 68, 1., 1711 København V (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2021-02-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkemosevej 67, 6000 Kolding (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2020-01-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-16 tilføjes Legale ejere: Åben ApS (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2019-05-16 fjernes Legale ejere: Åben Group ApS (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2019-05-16 tilføjes Navne: Åben R28 ApS (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2019-05-15 fjernes Navne: Åbenbar V53 ApS (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2019-05-16 tilføjes Vedtægter: 2019-05-16 (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2018-09-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkemosevej 67, 6000 Kolding (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2018-09-24 tilføjes Direktion: Philip Hulgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive beværtning og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-24 (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-24 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-24 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-24 tilføjes Legale ejere: Åben Group ApS (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2018-09-24 tilføjes Navne: Åbenbar V53 ApS (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2018-09-24 tilføjes Reelle ejere: Philip Hulgaard (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2018-09-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2018-09-24 tilføjes Stiftere: Åben Group ApS (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-24 tilføjes Vedtægter: 2018-09-24 (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2018-09-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-27)