Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Hvidhvask | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-14 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-14 tilføjes Navne: RPA ApS (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-13 fjernes Navne: RPA IVS (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-14 tilføjes Vedtægter: 2021-09-14 (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-13 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-04-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-02 tilføjes Hvidhvask: SAERLIG (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-02-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2018-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Udsigten 15, 5560 Aarup (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-27 tilføjes Direktion: Robert Børge Pedersen (direktør) (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-27 tilføjes Formål: Formål er at drive virksomhed med regnskabsassistance og investering og hermed forbundet virksomhed (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-27 (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-27 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-27 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2018-09-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-27 tilføjes Kontaktoplysninger: udsigten@mail1.stofanet.dk (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-27 tilføjes Legale ejere: Robert Børge Pedersen (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-27 tilføjes Navne: RPA IVS (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2018-09-27 tilføjes Reelle ejere: Robert Børge Pedersen (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-27 tilføjes Stiftere: Robert Børge Pedersen (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-27 tilføjes Vedtægter: 2018-09-27 (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2018-09-27 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2018-09-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-27)