Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2020-03-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2020-03-06 tilføjes Navne: Lotter ApS (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2020-03-05 fjernes Navne: Lotter IVS (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2020-03-06 tilføjes Vedtægter: 2020-03-06 (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2020-03-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2020-03-05 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2018-09-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Kaisens ApS. (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2020-03-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-08-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Uplandsgade 26, 1. tv., 2300 København S (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-08-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Classensgade 17, 5. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2018-09-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Classensgade 17, 5. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2018-09-25 tilføjes Direktion: Steen Brose (direktør) (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-09-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter, formueforvaltning og anden formuepleje og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-09-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-09-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-25 (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-09-25 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-09-25 tilføjes Kapital (Kapital): 500,00 (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2018-09-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-09-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-09-25 tilføjes Legale ejere: Steen Brose (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-09-25 tilføjes Navne: Lotter IVS (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2018-09-25 tilføjes Reelle ejere: Steen Brose (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-09-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-09-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-09-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-09-25 tilføjes Stiftere: Steen Brose (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-09-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-09-25 tilføjes Vedtægter: 2018-09-25 (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2018-09-25 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2018-09-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-26)