Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bibranche | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Revisor | ||||
Revision fravalgt | Bestyrelse | Kapital | Reelle ejere | ||||
Tegningsregel | Legale ejere | Hvidhvask | Hovedbranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-27 tilføjes Bibranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-07-13 tilføjes Hjemmeside: www.bonordlig.dk (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-07-02 fjernes Hjemmeside: www.ydesen.com (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-07-13 tilføjes Kontaktoplysninger: info@bonordlig.dk (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-07-12 fjernes Kontaktoplysninger: ay@kghg.dk (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-07-03 tilføjes Kontaktoplysninger: ay@kghg.dk (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-07-02 fjernes Kontaktoplysninger: asydesen@gmail.com (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-07-13 tilføjes Navne: Boligselskabet Nordlig A/S (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-07-12 fjernes Navne: Sølund Estate A/S (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-07-13 tilføjes Vedtægter: 2023-07-13 (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Købstedvej 34, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-07-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Smidstrupvej 22, 9760 Vrå (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-05-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-16 tilføjes Revisor: PJ REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-12-16 fjernes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-02-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2021-01-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2021-01-31 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2020-03-05 tilføjes Bestyrelse: Niels Kristian Ydesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-03-05 fjernes Bestyrelse: Lasse Gram Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-03-05 tilføjes Kapital (Kapital): 450.000,00 (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-03-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-03-05 tilføjes Vedtægter: 2020-03-05 (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2020-01-19 tilføjes Navne: Sølund Estate A/S (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2020-01-18 fjernes Navne: Centrum Ejendomme A/S (offentliggjort 2020-01-19)
Den 2020-01-19 tilføjes Vedtægter: 2020-01-19 (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-01-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-25 tilføjes Bestyrelse: Lasse Gram Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2019-11-25 fjernes Bestyrelse: Randi Birgitte Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-24 fjernes Bestyrelse: Lasse Gram Pedersen (formand) (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-25 tilføjes Hjemmeside: www.ydesen.com (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2019-11-25 tilføjes Kontaktoplysninger: asydesen@gmail.com (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2019-11-24 fjernes Kontaktoplysninger: andreas@imr.eu (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-25 tilføjes Reelle ejere: Andreas Ydesen (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-25 fjernes Reelle ejere: Lasse Gram Pedersen (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-24 fjernes Reelle ejere: Andreas Ydesen (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-25 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-25 tilføjes Vedtægter: 2019-11-25 (offentliggjort 2020-01-19)
Den 2019-11-25 fjernes Legale ejere: LGP INVEST ApS (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smidstrupvej 22, 9760 Vrå (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2019-02-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Smidstrupvej 22, 9760 Vrå (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2018-10-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2018-10-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2018-09-30 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2018-09-25 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2018-09-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smidstrupvej 22, 9760 Vrå (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2018-09-25 tilføjes Bestyrelse: Lasse Gram Pedersen (formand) (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2018-09-25 tilføjes Direktion: Andreas Ydesen (direktør) (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-09-25 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at investere i og administrere fast ejendom. (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-09-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-09-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-25 (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-09-25 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2018-09-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2018-09-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-09-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-09-25 tilføjes Kontaktoplysninger: andreas@imr.eu (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2018-09-25 tilføjes Legale ejere: LGP INVEST ApS, Ydesen Holding ApS (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2018-09-25 tilføjes Navne: Centrum Ejendomme A/S (offentliggjort 2020-01-19)
Den 2018-09-25 tilføjes Reelle ejere: Andreas Ydesen, Lasse Gram Pedersen (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2018-09-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-09-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-09-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2018-09-25 tilføjes Stiftere: Ydesen Holding ApS, LGP INVEST ApS (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-09-25 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren og bestyrelsesformanden i forening. (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2018-09-25 tilføjes Vedtægter: 2018-09-25 (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2018-09-25 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-09-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-26)