Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Navervænget 9, 9800 Hjørring (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2018-09-21 tilføjes Direktion: Flemming Bo Iversen (direktør) (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2018-09-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive tømrer-, snedker- og glarmestervirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2018-09-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2018-09-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-21 (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2018-09-21 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2018-09-21 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2018-09-21 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2018-09-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2018-09-21 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2018-09-21 tilføjes Legale ejere: TRÆ & GLAS HOLDING ApS (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2018-09-21 tilføjes Navne: FI Byg ApS (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2018-09-21 tilføjes Reelle ejere: Flemming Bo Iversen (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2018-09-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2018-09-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2018-09-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2018-09-21 tilføjes Stiftere: TRÆ & GLAS HOLDING ApS (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2018-09-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2018-09-21 tilføjes Vedtægter: 2018-09-21 (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2018-09-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2018-09-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-25)