Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Vedtægter | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2023-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2023-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2023-12-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2023-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 3, 1456 København K (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2023-12-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2023-12-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-19 (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2023-12-18 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2023-12-18 fjernes Legale ejere: EBE BOLIG & ERHVERV ApS (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2023-12-18 fjernes Navne: Cafe Copenhagen ApS (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2023-12-18 fjernes Reelle ejere: Lars Oluf Fogdal (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2023-12-18 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2023-12-18 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2023-12-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2023-12-18 fjernes Stiftere: EBE BOLIG & ERHVERV ApS (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2023-12-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2023-03-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2023-03-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2023-02-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2023-02-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2023-02-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-02-07 fjernes Direktion: Lars Oluf Fogdal (direktør) (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2021-11-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-11-05 tilføjes Vedtægter: 2018-11-05 (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2018-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 3, 1456 København K (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2018-09-19 tilføjes Direktion: Lars Oluf Fogdal (direktør) (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2018-09-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurationsdrift og efter ledelsens skøn, hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2018-09-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2018-09-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-19 (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2018-09-19 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2018-09-19 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2018-09-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2018-09-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2018-09-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2018-09-19 tilføjes Legale ejere: EBE BOLIG & ERHVERV ApS (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2018-09-19 tilføjes Navne: Cafe Copenhagen ApS (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2018-09-19 tilføjes Reelle ejere: Lars Oluf Fogdal (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2018-09-19 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2018-09-19 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2018-09-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2018-09-19 tilføjes Stiftere: EBE BOLIG & ERHVERV ApS (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2018-09-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2018-09-19 tilføjes Vedtægter: 2018-09-19 (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-09-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2018-09-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-07)