Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Binavne | Navne | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | ||||
Tegningsregel | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 35, 1253 København K (offentliggjort 2024-03-07)
Den 2024-03-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 4, 1256 København K (offentliggjort 2024-03-07)
Den 2021-04-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Concordium Software ApS. (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2023-06-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 4, 1256 København K (offentliggjort 2024-03-07)
Den 2022-03-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 13, 2., 1100 København K (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2021-05-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-02-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-02-17 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2020-06-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 13, 2., 1100 København K (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2020-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 3, 4., 1256 København K (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-30 fjernes Direktion: Mateusz Tilewski (direktør) (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-22 tilføjes Binavne: Concordium Denmark ApS (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2019-02-22 tilføjes Navne: Concordium Research ApS (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2019-02-21 fjernes Navne: Concordium Denmark ApS (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2019-02-22 tilføjes Vedtægter: 2019-02-22 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-12-11 tilføjes Vedtægter: 2018-12-11 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-23 tilføjes Direktion: Mateusz Tilewski (direktør) (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2018-09-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 3, 4., 1256 København K (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2018-09-18 tilføjes Direktion: Jørgen Hauglund (adm. dir.) (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2018-09-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle og yde services indenfor blockchain og kryptografi. (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2018-09-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2018-09-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-18 (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2018-09-18 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2018-09-18 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2018-09-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2018-09-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2018-09-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2018-09-18 tilføjes Legale ejere: Concordium AG (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2018-09-18 tilføjes Navne: Concordium Denmark ApS (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-09-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2018-09-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2018-09-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2018-09-18 tilføjes Stiftere: Concordium AG (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2018-09-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-09-18 tilføjes Vedtægter: 2018-09-18 (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-09-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2018-09-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-25)