Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Dekret | Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2022-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Herstedvang 8, 2620 Albertslund (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-11 (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-16 fjernes Hovedbranche: Andre informationstjenester i.a.n. (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-16 fjernes Kontaktoplysninger: hoddmimhealth@gmail.com (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-16 fjernes Legale ejere: Göran Peter Lindeberg (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-16 fjernes Navne: Hoddmim health IVS (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-16 fjernes Reelle ejere: Göran Peter Lindeberg (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-16 fjernes Stiftere: Göran Peter Lindeberg (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-16 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2021-10-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2021-10-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-10-31)
Den 2021-10-30 Statstidende Dekret
Den 2021-09-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-10-31)
Den 2021-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-10-31)
Den 2021-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-20 fjernes Bestyrelse: Göran Peter Lindeberg (formand) (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-20 fjernes Direktion: Göran Peter Lindeberg (direktør) (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2020-09-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herstedvang 8, 2620 Albertslund (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2018-09-11 tilføjes Bestyrelse: Göran Peter Lindeberg (formand) (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2018-09-11 tilføjes Direktion: Göran Peter Lindeberg (direktør) (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2018-09-11 tilføjes Formål: 1.2 Selskabets formål er at drive virksomhed med at lede folk til et bedre helbred ved at give dem værktøjer til at forstå deres evolutionære oprindelse bedre, og deres forbindelse til deres nuværende kontekst og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2018-09-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2018-09-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-11 (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2018-09-11 tilføjes Hovedbranche: Andre informationstjenester i.a.n. (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2018-09-11 tilføjes Kapital (Kapital): 500,00 (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2018-09-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2018-09-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2018-09-11 tilføjes Kontaktoplysninger: hoddmimhealth@gmail.com (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2018-09-11 tilføjes Legale ejere: Göran Peter Lindeberg (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2018-09-11 tilføjes Navne: Hoddmim health IVS (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2018-09-11 tilføjes Reelle ejere: Göran Peter Lindeberg (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2018-09-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2018-09-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2018-09-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2018-09-11 tilføjes Stiftere: Göran Peter Lindeberg (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2018-09-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2018-09-11 tilføjes Vedtægter: 2018-09-11 (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2018-09-11 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2018-09-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-20)