Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-01-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Ølandvej 15, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-30 fjernes Direktion: Ann Møller (direktør) (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-24 (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-30 fjernes Hovedbranche: Selvstændigt udøvende scenekunstnere (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-30 fjernes Kontaktoplysninger: theinnermostfeeling@gmail.com (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-30 fjernes Legale ejere: Ann Møller, Guillermo Neuenschwander Barreto (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-30 fjernes Navne: The Innermost Feeling IVS (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-30 fjernes Reelle ejere: Ann Møller, Guillermo Neuenschwander Barreto (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-30 fjernes Stiftere: Thomas Oyoo Omondi, Lina Ivanovaité, Guillermo Neuenschwander Barreto, Ann Møller (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-30 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2019-03-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-19 tilføjes Legale ejere: Ann Møller, Guillermo Neuenschwander Barreto (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2018-12-19 fjernes Legale ejere: Lina Ivanovaité, Thomas Oyoo Omondi (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-18 fjernes Legale ejere: Ann Møller, Guillermo Neuenschwander Barreto (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-19 tilføjes Reelle ejere: Ann Møller, Guillermo Neuenschwander Barreto (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2018-12-19 fjernes Reelle ejere: Lina Ivanovaité, Thomas Oyoo Omondi (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-18 fjernes Reelle ejere: Ann Møller, Guillermo Neuenschwander Barreto (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-19 fjernes Direktion: Lina Ivanovaité (direktør) (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-09-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ølandvej 15, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2018-09-24 tilføjes Direktion: Lina Ivanovaité (direktør) (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-09-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med musikalske kulturelle oplevelser og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2018-09-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2018-09-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-24 (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2018-09-24 tilføjes Hovedbranche: Selvstændigt udøvende scenekunstnere (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2018-09-24 tilføjes Kapital (Kapital): 4.000,00 (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2018-09-24 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2018-09-24 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2018-09-24 tilføjes Kontaktoplysninger: theinnermostfeeling@gmail.com (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2018-09-24 tilføjes Legale ejere: Ann Møller, Guillermo Neuenschwander Barreto, Lina Ivanovaité, Thomas Oyoo Omondi (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-09-24 tilføjes Navne: The Innermost Feeling IVS (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2018-09-24 tilføjes Reelle ejere: Ann Møller, Guillermo Neuenschwander Barreto, Lina Ivanovaité, Thomas Oyoo Omondi (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-09-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2018-09-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2018-09-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2018-09-24 tilføjes Stiftere: Thomas Oyoo Omondi, Lina Ivanovaité, Guillermo Neuenschwander Barreto, Ann Møller (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2018-09-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2018-09-24 tilføjes Vedtægter: 2018-09-24 (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2018-09-24 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2018-09-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-30)