Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | Hvidhvask | Bibranche | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2020-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2020-02-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2020-02-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2020-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Springbanen 35, 1. 2., 2820 Gentofte (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2020-02-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2020-02-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-23 (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2020-02-28 fjernes Hovedbranche: Ejendomsmæglere mv. (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2020-02-28 fjernes Legale ejere: Seitzberg & Partnere Holding IVS (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2020-02-28 fjernes Navne: Seitzberg & Partnere IVS (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2020-02-28 fjernes Reelle ejere: Hans Christian Seitzberg (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2020-02-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2020-02-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2020-02-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2020-02-28 fjernes Stiftere: Seitzberg & Partnere Holding IVS (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2020-02-28 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2019-11-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2019-11-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2019-11-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-11-21 fjernes Direktion: Hans Christian Seitzberg (adm. dir.) (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2018-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Springbanen 35, 1. 2., 2820 Gentofte (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2018-10-01 tilføjes Hovedbranche: Ejendomsmæglere mv. (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2018-10-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2018-10-01 fjernes Bibranche: Ejendomsmæglere mv. (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Springbanen 35, 1. 2., 2820 Gentofte (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Springbanen 35, 1. 2., 2820 Gentofte (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-30 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-23 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-23 tilføjes Bibranche: Ejendomsmæglere mv. (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-23 tilføjes Direktion: Hans Christian Seitzberg (adm. dir.) (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2018-09-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2018-09-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2018-09-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-23 (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2018-09-23 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000,00 (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2018-09-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2018-09-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2018-09-23 tilføjes Legale ejere: Seitzberg & Partnere Holding IVS (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2018-09-23 tilføjes Navne: Seitzberg & Partnere IVS (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2018-09-23 tilføjes Reelle ejere: Hans Christian Seitzberg (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2018-09-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2018-09-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2018-09-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2018-09-23 tilføjes Stiftere: Seitzberg & Partnere Holding IVS (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2018-09-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2018-09-23 tilføjes Vedtægter: 2018-09-23 (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2018-09-23 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2018-09-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-22)