Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Bestyrelse | ||||
Legale ejere | Revisor | Virksomhedsstatus | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-08-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-24 tilføjes Direktion: Johnny Hauballe (direktør) (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-23 fjernes Direktion: Bent Bonde Pedersen (direktør) (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-01-08 tilføjes Direktion: Johnny Hauballe (adm. dir.) (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2023-07-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tinvej 20, st., 3060 Espergærde (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Bakkegårdsvej 311, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2023-01-26 tilføjes Kontaktoplysninger: info@wellnessnordic.com (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2022-06-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-10-01 tilføjes Bestyrelse: Jens Stenport Nørgaard (formand) (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-10-01 tilføjes Direktion: Bent Bonde Pedersen (direktør) (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2018-10-01 tilføjes Legale ejere: LEISURE HANDEL ApS, Stenport Holding ApS, Kjærgaard Kriegbaum Holding ApS (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-10-01 tilføjes Revisor: CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkegårdsvej 311, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2018-09-20 tilføjes Formål: Selskabet formål er at drive virksomhed med salg, service og vedligeholdelse af velvære produkter til private og offentlige virksomheder og hermed forbundet virksomhed. Selskabet udvikler også produkter til samme formål. (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-01 (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-20 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-20 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-20 tilføjes Navne: Wellness Nordic A/S (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-20 tilføjes Reelle ejere: Bent Bonde Pedersen (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-20 tilføjes Stiftere: Stenport Holding ApS, LEISURE HANDEL ApS, Kjærgaard Kriegbaum Holding ApS (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af bestyrelsesformanden og en direktør i forening. (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-20 tilføjes Vedtægter: 2018-09-20 (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-20 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-09-24)