Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2018-09-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ElektroPac IVS. (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-10-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Bifrost Biolabs ApS. (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2023-01-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-01-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-01-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-01-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Daruplund 33, 2. th., 2660 Brøndby Strand (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-01-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-09-30 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-01-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-23 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-01-27 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-01-27 fjernes Legale ejere: Jesper Møller, Marianne Sörevik Møller (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-01-27 fjernes Navne: JMMSM HOLDING IVS (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-01-27 fjernes Reelle ejere: Jesper Møller, Marianne Sörevik Møller (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-01-27 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-01-27 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-01-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-01-27 fjernes Stiftere: Marianne Sörevik Møller, Jesper Møller (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-01-27 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2022-03-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2022-03-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-03-09 Statstidende Dekret
Den 2022-02-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-01-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-25 fjernes Direktion: Jesper Møller (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2021-04-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Daruplund 33, 2. th., 2660 Brøndby Strand (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2019-10-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Daruplund 33, 2. th., 2660 Brøndby Strand (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Daruplund 33, 2. th., 2660 Brøndby Strand (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Daruplund 33, 2. th., 2660 Brøndby Strand (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-09-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Daruplund 33, 2. th., 2660 Brøndby Strand (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-09-23 tilføjes Direktion: Jesper Møller (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2018-09-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2018-09-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-09-30 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2018-09-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-23 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2018-09-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2018-09-23 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2018-09-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2018-09-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2018-09-23 tilføjes Legale ejere: Jesper Møller, Marianne Sörevik Møller (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2018-09-23 tilføjes Navne: JMMSM HOLDING IVS (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2018-09-23 tilføjes Reelle ejere: Jesper Møller, Marianne Sörevik Møller (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2018-09-23 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2018-09-23 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2018-09-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2018-09-23 tilføjes Stiftere: Marianne Sörevik Møller, Jesper Møller (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2018-09-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2018-09-23 tilføjes Vedtægter: 2018-09-23 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2018-09-23 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2018-09-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-25)