Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2022-05-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-03 fjernes Beliggenhedsadresse: K.M. Klausens Gade 8, st. tv., 2450 København SV (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-22 (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-03 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-03 fjernes Legale ejere: Carsten Juul Demant Balvits (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-03 fjernes Navne: Balvits Holding IVS (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-03 fjernes Reelle ejere: Carsten Juul Demant Balvits (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-03 fjernes Stiftere: Carsten Juul Demant Balvits (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-03 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2021-12-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2021-12-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2021-12-09 Statstidende Dekret
Den 2021-09-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2021-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2021-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-06-15 fjernes Direktion: Carsten Juul Demant Balvits (adm. dir.) (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2020-09-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: K.M. Klausens Gade 8, st. tv., 2450 København SV (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2018-09-22 tilføjes Direktion: Carsten Juul Demant Balvits (adm. dir.) (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2018-09-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2018-09-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2018-09-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-22 (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2018-09-22 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2018-09-22 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2018-09-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2018-09-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2018-09-22 tilføjes Legale ejere: Carsten Juul Demant Balvits (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2018-09-22 tilføjes Navne: Balvits Holding IVS (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2018-09-22 tilføjes Reelle ejere: Carsten Juul Demant Balvits (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2018-09-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2018-09-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2018-09-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2018-09-22 tilføjes Stiftere: Carsten Juul Demant Balvits (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2018-09-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2018-09-22 tilføjes Vedtægter: 2018-09-22 (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2018-09-22 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2018-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-27)