Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2021-09-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-09-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-09-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Risbjerggårds Alle 60, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-09-09 fjernes Bibranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-09-09 fjernes Binavne: Hvidovre rådgivning ApS (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-09-09 fjernes Direktion: Christian Thomas Johansen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-09-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-09-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-21 (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-09-09 fjernes Hjemmeside: risbjergingeniørerne.dk (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-09-09 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-09-09 fjernes Kontaktoplysninger: christian_johansen@mail.tele.dk (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-09-09 fjernes Legale ejere: Christian Thomas Johansen (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-09-09 fjernes Navne: Risbjerg Ingeniørene ApS (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-09-09 fjernes Reelle ejere: Christian Thomas Johansen (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-09-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-09-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-09-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-09-09 fjernes Stiftere: Christian Thomas Johansen (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-09-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-04-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Risbjerggårds Alle 60, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2018-09-21 tilføjes Bibranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2018-09-21 tilføjes Binavne: Hvidovre rådgivning ApS (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2018-09-21 tilføjes Direktion: Christian Thomas Johansen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2018-09-21 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at yde ingeniørrådgivning og byggeledelse (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2018-09-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2018-09-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-21 (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2018-09-21 tilføjes Hjemmeside: risbjergingeniørerne.dk (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2018-09-21 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2018-09-21 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2018-09-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2018-09-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2018-09-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2018-09-21 tilføjes Kontaktoplysninger: christian_johansen@mail.tele.dk (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2018-09-21 tilføjes Legale ejere: Christian Thomas Johansen (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2018-09-21 tilføjes Navne: Risbjerg Ingeniørene ApS (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2018-09-21 tilføjes Reelle ejere: Christian Thomas Johansen (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2018-09-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2018-09-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2018-09-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2018-09-21 tilføjes Stiftere: Christian Thomas Johansen (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2018-09-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2018-09-21 tilføjes Vedtægter: 2018-09-21 (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2018-09-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2018-09-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-09)