Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2018-09-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KIROPRAKTISKE KLINIK KLAUS DOKTOR.HERNING ApS. (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2018-09-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KlaMas Auto Detailing, consulting & investment ApS. (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dybbølvej 23, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-20 tilføjes Direktion: Klaus Knarberg Doktor (adm. dir.) (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab, køb og salg af klassiske biler samt varetage formueforvaltning, udlejningsvirksomhed og anden investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-20 (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-20 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-20 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-20 tilføjes Kontaktoplysninger: k.doktor@nikkb.dk (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-20 tilføjes Legale ejere: Klaus Knarberg Doktor (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-20 tilføjes Navne: Doktor Inc. Holding ApS (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-20 tilføjes Reelle ejere: Klaus Knarberg Doktor (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-20 tilføjes Stiftere: Klaus Knarberg Doktor (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-20 tilføjes Vedtægter: 2018-09-20 (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-24)