Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 48, 3. th., 2300 København S (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2022-07-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Artillerivej 98, 6. tv., 2300 København S (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2018-11-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Somnium Holding ApS. (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2022-07-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Artillerivej 98, 6. tv., 2300 København S (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2018-09-14 tilføjes Direktion: Tilde Paarup Davidsen (direktør) (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab, at eje værdipapirer og foretage investeringer samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-14 (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-14 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-14 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-14 tilføjes Legale ejere: Tilde Paarup Davidsen (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-14 tilføjes Navne: TPD Invest ApS (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-14 tilføjes Reelle ejere: Tilde Paarup Davidsen (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-14 tilføjes Stiftere: Tilde Paarup Davidsen (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør alene. (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-14 tilføjes Vedtægter: 2018-09-14 (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-24)