Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Direktion | Navne | ||||
Reelle ejere | Legale ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-06 tilføjes Binavne: Malund ApS (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-02-06 tilføjes Vedtægter: 2023-02-06 (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2022-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Scandiasporet 37, 8930 Randers NØ (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2022-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Ingerslevs Boulevard 19, 4. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2022-05-23 tilføjes Hjemmeside: www.danishorganicbottles.com (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2022-05-22 fjernes Hjemmeside: www.malund.com (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2022-05-23 tilføjes Kontaktoplysninger: skh@danishorganicbottles.com (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2022-05-22 fjernes Kontaktoplysninger: mette@malund.com (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2022-03-30 tilføjes Direktion: Søren Kylling Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2022-03-30 fjernes Direktion: Mette Marie Malund (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2022-03-30 tilføjes Navne: Danish Organic Bottles ApS (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2022-03-29 fjernes Navne: Malund ApS (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2022-03-30 tilføjes Reelle ejere: Søren Kylling Hansen (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2022-03-30 fjernes Reelle ejere: Mie Malund Lind, Bine Malund Lind (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2022-03-23 fjernes Reelle ejere: Mette Marie Malund (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2022-03-30 tilføjes Vedtægter: 2022-03-30 (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2022-03-29 fjernes Binavne: Bottles by Malund ApS (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2022-03-23 tilføjes Legale ejere: RISE TECH HOLDING ApS (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2022-03-23 fjernes Legale ejere: BY MIIE LIND ApS, MS. LIND ApS, Mette Marie Malund (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2022-03-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-01-01 tilføjes Reelle ejere: Bine Malund Lind (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2018-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ingerslevs Boulevard 19, 4. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2018-09-17 tilføjes Binavne: Bottles by Malund ApS (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2018-09-17 tilføjes Direktion: Mette Marie Malund (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2018-09-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-09-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-09-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-17 (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-09-17 tilføjes Hjemmeside: www.malund.com (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2018-09-17 tilføjes Hovedbranche: Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-09-17 tilføjes Kapital (Kapital): 51.000,00 (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-09-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-09-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-09-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-09-17 tilføjes Kontaktoplysninger: mette@malund.com (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2018-09-17 tilføjes Legale ejere: BY MIIE LIND ApS, MS. LIND ApS, Mette Marie Malund (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2018-09-17 tilføjes Navne: Malund ApS (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2018-09-17 tilføjes Reelle ejere: Mette Marie Malund, Mie Malund Lind (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2018-09-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-09-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-09-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-09-17 tilføjes Stiftere: Mette Marie Malund, MS. LIND ApS, BY MIIE LIND ApS (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-09-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-09-17 tilføjes Vedtægter: 2018-09-17 (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2018-09-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-09-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-21)